Vorsitz |
Bernhard, Roland | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | 31.07.2024 | von 01.10.2008 bis 31.07.2024 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Freie Wähler |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Grupp, Franz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 25.02.2008 | von 24.07.2006 bis 25.02.2008 | |
Hengstberger, Dr. Klaus-Georg | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 25.02.2008 | 20.09.2009 | von 25.02.2008 bis 20.09.2009 | |
Späth, Rosemarie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
CDU |
Landsberg, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Steinle, Helga | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Wolf, Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
GRÜNE |
Aupperle, Bernd | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Aupperle, Bernd | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 20.07.2015 | von 28.07.2014 bis 20.07.2015 | |
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 31.07.2024 | von 22.07.2019 bis 31.07.2024 | |
Held, Ingrid | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | 21.07.2024 | von 20.07.2015 bis 21.07.2024 | |
SPD |
Binder, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 12.08.2008 | von 24.07.2006 bis 12.08.2008 | |
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.10.2008 | 20.09.2009 | von 23.10.2008 bis 20.09.2009 | |
Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.11.2016 | 21.07.2019 | von 14.11.2016 bis 21.07.2019 | |
Klenk, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 14.11.2016 | von 28.07.2014 bis 14.11.2016 | |
Schmauder, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Schnäbele, Gisela | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 20.09.2009 | von 24.07.2006 bis 20.09.2009 | |
Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
AfD |
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | 04.04.2022 | von 22.11.2021 bis 04.04.2022 | |
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | 21.07.2024 | von 04.04.2022 bis 21.07.2024 | |
Keßler, Peter-Rolf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 22.11.2021 | von 22.07.2019 bis 22.11.2021 | |
FDP - Volt-ÖDP |
Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Kurz, Manfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Baisch, Dr. Alexander | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
DIE LINKE |
Arnold, Markus | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |