Vorsitz |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | 20.09.2009 | von 01.10.2008 bis 20.09.2009 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Heeb, Dr. Reiner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 20.09.2004 | 30.09.2008 | von 20.09.2004 bis 30.09.2008 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Freie Wähler |
Häge, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Häge, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Häge, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
CDU |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Schweizer, Hansjörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Weber, Willi | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
SPD+LINKE |
Duffner, Sabine | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
GRÜNE |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
SPD |
Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Klemm, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 25.01.2006 | von 20.09.2004 bis 25.01.2006 | |
Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Schlüter, Marcus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.04.2006 | 20.09.2009 | von 10.04.2006 bis 20.09.2009 | |