Vorsitz |
Heeb, Dr. Reiner | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Heeb, Dr. Reiner | Vorsitzender | Vorsitzender Vorsitz | Vorsitz | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Freie Wähler |
Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Bort, Helmut | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Brand, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Gonser, Dr. Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
Gonser, Dr. Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Grimm, Walter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Hepfer, Axel | Freie Wähelr | Freie Wähelr Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Kilian, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Körner, Peter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Wohlschlager, Josef | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Wohlschlager, Josef | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Wolf, Roland-Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
CDU |
Derichsweiler, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Drexler, Hans | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 24.07.1995 | von 05.09.1994 bis 24.07.1995 | |
Grötzinger, Fritz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Grötzinger, Fritz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Hartig, Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Knobloch, Friedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Schempf, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.1995 | 28.11.1999 | von 24.07.1995 bis 28.11.1999 | |
Schulz, Siegfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Schumacher, Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Schumacher, Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Seeger, Wilhelm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
GRÜNE |
Behn, Rainer | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Buchter, Johannes | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
Groß, Hermann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Schild, Peter | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Schild, Peter | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Weyer-Menkhoff, Edith | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
SPD |
Bastian, Hubert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Bastian, Hubert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Karle, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Kipfer, Birgit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Münsinger, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Stäbler, Renate | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Stäbler, Renate | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
FDP - Volt-ÖDP |
Eipper, Otto | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Teichen, Dr. Karl-Theodor | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 | |
REP |
Weinert, Rudi | REP | REP Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |