Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Landrat | |||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Freie Wähler | |||||
Heller, Erwin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 14.03.2011 | 27.07.2014 | von 14.03.2011 bis 27.07.2014 | |
Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
von der Verwaltung | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 14.03.2011 | 27.07.2014 | von 14.03.2011 bis 27.07.2014 |