Mitglieder |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Freie Wähler |
Ausschuss für Technik und Umwelt | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.11.1989 | 31.12.1991 | von 27.11.1989 bis 31.12.1991 |
Jugendwohlfahrtsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.11.1989 | 31.12.1991 | von 27.11.1989 bis 31.12.1991 |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Kuratorium der Beratungsstellen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 |
Abfallwirtschafts- und Umweltausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 |
Jugendhilfeausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.1992 | 04.09.1994 | von 01.01.1992 bis 04.09.1994 |