Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beratende Mitglieder | ||||||||
Jugendhilfe- und Sozialausschuss | Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |||
Jugendhilfe- und Sozialausschuss | Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | Polizei | Polizei |