Mitglieder |
Fraktion DIE LINKE | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 26.05.2019 | 21.07.2024 | von 26.05.2019 bis 21.07.2024 |
Verteiler Personal | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Kommunale Gesundheitskonferenz | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 09.12.2019 | 21.07.2024 | von 09.12.2019 bis 21.07.2024 |
Fraktion SPD + Kreisrätinnen Die Linke | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
SPD+LINKE |
Kreistag | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
AG-Jugendhilfeplanung - Arbeitsgruppe | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Kommunale Gesundheitskonferenz | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Kuratorium der Beratungsstellen | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Planungs- und Bauausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Richtlinie: Förderung der Jugendarbeit - Arbeitsgruppe | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest gGmbH | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 |
DIE LINKE |
Nachhaltigkeitsbeirat - Arbeitsgruppe | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
AK Radverkehr - Arbeitsgruppe | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest GmbH | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Therapiezentrum der Klinikverbund Südwest gGmbH | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Planungs- und Bauausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Richtlinie: Förderung der Jugendarbeit - Arbeitsgruppe | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
AG Schulentwicklung - Arbeitsgruppe | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.06.2023 | 21.07.2024 | von 22.06.2023 bis 21.07.2024 |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
|
Verwaltungs- und Finanzausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | 21.07.2024 | von 25.05.2023 bis 21.07.2024 |