Mitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
CDU |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.05.1983 | 01.12.1984 | von 01.05.1983 bis 01.12.1984 |
Krankenhaus- und Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Verkehrsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 |
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart - Verbandsversammlung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.06.1992 | 04.09.1994 | von 29.06.1992 bis 04.09.1994 |
Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Verwaltungs- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Verwaltungs-, Schul- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart - Verbandsversammlung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 31.12.1995 | von 05.09.1994 bis 31.12.1995 |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Zweckverband Schönbuchbahn | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |