Mitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
CDU |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Verwaltungs- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Kuratorium der Beratungsstellen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 |
Ältestenrat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.10.2001 | 19.09.2004 | von 22.10.2001 bis 19.09.2004 |