Vorsitz |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.12.2017 | von 28.07.2014 bis 31.12.2017 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Verteiler Personal | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 15.12.2017 | | von 15.12.2017 | |
Freie Wähler |
Krankenhausausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Krankenhausausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.09.2004 | 18.07.2005 | von 20.09.2004 bis 18.07.2005 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 18.07.2005 | von 20.09.2004 bis 18.07.2005 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.09.2004 | 31.12.2004 | von 20.09.2004 bis 31.12.2004 | |
Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.07.2005 | 20.09.2009 | von 18.07.2005 bis 20.09.2009 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | 20.09.2009 | von 18.07.2005 bis 20.09.2009 | |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Bildungs- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Verband Region Stuttgart - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Aufsichtsrat Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.12.2013 | von 28.07.2014 bis 31.12.2013 | |
Aufsichtsrat Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 18.05.2015 | von 28.07.2014 bis 18.05.2015 | |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest GmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.07.2024 | von 28.07.2014 bis 31.07.2024 | |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Aufsichtsrat Therapiezentrum der Klinikverbund Südwest gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.12.2020 | von 28.07.2014 bis 31.12.2020 | |
Breitbandausbau - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.07.2014 | 31.12.2017 | von 28.07.2014 bis 31.12.2017 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.10.2015 | von 28.07.2014 bis 31.10.2015 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kulturstiftung - Stiftungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Verband Region Stuttgart - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Zweckverband ÖPNV-Ammertal | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kredit- und Risikoausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | | von 01.11.2015 | |
Planungs- und Bauausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 14.12.2015 | | von 14.12.2015 | |
Besonderer beschließender Ausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 14.03.2016 | 18.07.2016 | von 14.03.2016 bis 18.07.2016 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 | |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |
Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 11.03.2019 | | von 11.03.2019 | |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Kreissparkasse Böblingen - Bauausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Kreissparkasse Böblingen - Nominierungs-, Personal- und Vergütungskontrollausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | | von 25.05.2023 | |
AG Schulentwicklung - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.06.2023 | 22.10.2023 | von 22.06.2023 bis 22.10.2023 | |
AG Schulentwicklung - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.10.2023 | 21.07.2024 | von 23.10.2023 bis 21.07.2024 | |
Besonderer beschließender Ausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 18.03.2024 | 04.06.2024 | von 18.03.2024 bis 04.06.2024 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
Zur Kenntnisnahme: |
AG-Jugendhilfeplanung - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
AK Teilhabe - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Deponiefindung - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Kreispflegeausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Richtlinie: Förderung der Jugendarbeit - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Teilhabebeirat - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
AG Wirtschaftsstarker Landkreis - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 22.07.2019 | 31.03.2024 | von 22.07.2019 bis 31.03.2024 | |
Digitale Infrastruktur - Lenkungsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Klausurtagungen der Fraktionen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Gewährträgerabgeordneter |
Sparkassenverband Baden-Württemberg | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |